UNI-PL 53:Zmiany składu Zarządu
Firma: SFINKS POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 53 | / | 2006 | | ||||||
Data sporządzenia: | 2006-08-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SFINKS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiany składu Zarządu | |||||||||||
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu. Ze składu Zarządu odwołano Pana Przemysława Szymańskiego, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyny odwołania. Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków Zarządu na cztery osoby. Rada odwołała Pana Piotra Mikołajczyka z funkcji Prezesa Zarządu, powołując go jednocześnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołała Pana Grzegorza Dąbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Michał Seider został odwołany ze stanowiska Członka Zarządu i następnie powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Witolda Andrzeja Zabłockiego. Pan Grzegorz Dąbrowski - Prezes Zarządu ma 51 lat, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 1999 - 2006 KLINGER w Polsce Sp. z o.o., dyrektor generalny, prezes zarządu, 1987-1991 Austriackie Biuro Informacji Technicznej EVAG, konsultant techniczny, 1983-1986 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Ogólnego, asystent naukowo badawczy Pan Grzegorz Dąbrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SFINKS POLSKA S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik, nie jest członkiem organów spółek konkurencyjnych w stosunku do SFINKS POLSKA S.A. Pan Grzegorz Dąbrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Witold Andrzej Zabłocki – Wiceprezes Zarządu jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: od 01.2001 "AIM" działalność gospodarcza, Doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzanie, szkolenia, 09.1998-10.2000 CUSSONS POLSKA SA / URODA SA, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Handlowego, Członek Zarządu 01.1997-08.1998 UNILEVER, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych (Lever & VdBF) (Food & Non-Food) 01.1995-12.1996 Van den Bergh (UNILEVER), Operacyjny Kierownik Sprzedaży 06.1994-12.1994 Lever Polska (UNILEVER), Trener Sprzedaży 06.1991-05.1994 Uniliver Export BV, Lever Polska, Regionalny Kierownik Sprzedaży 1979-1991 działalność gospodarcza, własny zakład budowlany Pan Witold Andrzej Zabłocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SFINKS POLSKA S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik, nie jest członkiem organów spółek konkurencyjnych w stosunku do SFINKS POLSKA S.A. Pan Witold Andrzej Zabłocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-08-29 | Piotr Mikołajczyk | Wiceprezes Zarządu | Piotr Mikołajczyk |
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.