RB 13/2015:Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Firma: PARTNER-NIERUCHOMOŚCISpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła dwie uchwały, odpowiednio w sprawie odwołania Pana Tadeusza Bruj z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz w sprawie powołania Pana Adama Grabowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.<br /> W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco: • Pan Adam Grabowski – Prezes Zarządu; • Pan Maciej Krupa – Wiceprezes Zarządu. Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu znajduje się poniżej. a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Adam Grabowski - Prezes Zarządu Partner-Nieruchomości S.A. Termin upływu kadencji -17 września 2020 roku. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Od 2010 r. współpracuje ze spółką Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Specjalista do spraw kontaktów międzynarodowych. Członek Rady Nadzorczej spółki Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna. Posiada doświadczenie w zakresie handlu, marketingu i kontaktów międzynarodowych, w którym to zakresie ściśle współpracował z dotychczasowym zarządem Spółki. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Pan Adam Grabowski nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, ani innej działalności, o której mowa w punkcie c). d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Od 2015 roku, Członek Rady Nadzorczej spółki Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna. W latach 2012-2013, Członek Rady Nadzorczej spółki STARCO Zakład Mleczarski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2015-09-18 12:33:22 | Maciej Krupa | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Partner
Cena akcji Partner w momencie publikacji komunikatu to 0.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Partner aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Partner.