Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 426 |
2022 | 405 |
2021 | 349 |
2020 | 313 |
2019 | 246 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Bartelski Wojciech | Przewodniczący RN | 2024-05-08 | - |
Kąkol Konrad | Wiceprzewodniczący RN | 2024-04-16 | - |
Ługowski Maciej | Sekretarz RN | 2024-04-16 | - |
Doroszkiewicz Agnieszka | Członek RN | 2024-04-16 | - |
Kinelski Grzegorz | Członek RN | 2024-04-16 | - |
Drabio Maciej | Członek RN | 2024-05-07 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Korniluk Maciej | Wiceprezes zarządu | 2018-01-08 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Falzmann Zuzanna | Członek RN | 2023-06-14 | 2024-04-16 | - |
Rybicki Jakub | Członek RN | 2022-02-15 | 2023-06-14 | - |
Drabek Jonasz | Członek RN | 2021-02-26 | 2023-06-14 | - |
Chmiel Zbigniew | Przewodniczący RN | 2021-01-14 | 2024-04-16 | - |
Chmiel Zbigniew | Członek RN | 2021-01-07 | 2021-01-13 | - |