Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Fąfara Ireneusz | Prezes zarządu | 2024-04-11 | - |
Bartoś Magdalena | Wiceprezes zarządu | 2024-05-01 | - |
Soszyński Robert | Wiceprezes zarządu | 2024-05-01 | - |
Literacki Witold | Wiceprezes zarządu | 2024-05-16 | - |
Sitarski Ireneusz | Wiceprezes zarządu | 2024-05-16 | - |
Osuchowski Artur | Członek zarządu | 2024-06-13 | Członek RN |
Balawejder Marek | Członek zarządu | 2024-08-01 | - |
Zieliński Tomasz | Członek zarządu oddelegowany z RN | 2024-02-07 | - |
Mordaszewski Kazimierz | Członek zarządu oddelegowany z RN | 2024-02-07 | - |
Węgrecki Józef | Członek zarządu | 2018-03-23 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Popiołek Wojciech | Przewodniczący RN | 2024-02-07 | - |
Gajdus Michał | Członek RN | 2024-02-07 | - |
Gąsiorek Ewa | Członek RN | 2024-02-07 | - |
Łobos Katarzyna | Członek RN | 2024-02-07 | - |
Pietrzak Mikołaj | Członek RN | 2024-02-07 | - |
Sitarski Ireneusz | Członek RN | 2024-02-07 | - |
Prugar Wiesław | Członek RN | 2024-05-01 | - |
Sewerski Marian | Członek RN | 2024-07-24 | - |
Wielowieyski Piotr | Członek RN | 2024-07-24 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Wielowieyski Piotr | Członek RN | 2024-04-25 | 2024-06-24 | - |
Literacki Witold | Wiceprezes zarządu | 2024-04-11 | 2024-05-15 | - |
Sitarski Ireneusz | Członek zarządu | 2024-02-17 | 2024-05-15 | - |
Sójka Tomasz | Członek zarządu | 2024-02-07 | 2024-02-16 | Członek RN |
Sitarski Ireneusz | Członek RN | 2024-02-07 | 2024-02-16 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 12782 |
2022 | 12174 |
2021 | 5878 |
2020 | 5727 |
2019 | 5447 |