Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Podsiadło Marcin | Przewodniczący RN | 2016-03-10 | - |
Konieczkowski Cezariusz | Członek RN | 2013-04-24 | - |
Górka Dariusz | Członek RN | 2016-03-10 | - |
Modecki Marek | Członek RN | 2016-04-05 | - |
Kazieczko Aneta | Członek RN | 2017-05-11 | - |
Mierzwa Andrẻ | Członek RN | 2023-11-01 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Szostak Sebastian | Wiceprezes zarządu | 2022-12-19 | 2023-02-02 | - |
Biegaj Dominik | Członek RN | 2022-06-23 | 2023-10-31 | - |
Szostak Sebastian | Członek RN | 2022-03-04 | 2022-12-18 | - |
Wardak Tomasz | Członek zarządu | 2021-11-03 | 2021-12-31 | - |
Przedwojewski Piotr | Członek RN | 2020-07-17 | 2021-12-01 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 30 |
2022 | 33 |
2021 | 35 |
2019 | 34 |
2018 | 34 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Konieczkowski, Adam Andrzej | Prezes zarządu | 2012-10-19 | - |
Mielczarek Paweł | Wiceprezes zarządu | 2016-03-24 | - |
Szostak Sebastian | Wiceprezes zarządu | 2023-02-03 | - |