Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Tokarski Miron | Prezes zarządu | 2023-08-11 | - |
Shah Charudutt | Członek zarządu | 2021-08-01 | - |
Wachowski Michał | Członek zarządu | 2023-08-11 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Duszek Paweł | Członek RN | 2023-06-27 | - |
Taudul Andrzej | Członek RN | 2023-06-27 | - |
Turlejska, Beata Anna | Członek RN | 2024-03-12 | - |
Garlasco Gualtiero | Członek RN | 2024-03-12 | - |
Hawkins Trevor | Członek RN | 2024-04-22 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 17 |
2022 | 16 |
2021 | 20 |
2019 | 4 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Oleszczuk Jarosław | Członek RN | 2021-07-20 | 2024-03-12 | - |
Oleszczuk Jarosław | Członek zarządu | 2020-10-30 | 2021-06-23 | - |
Wachowski Michał | Członek zarządu | 2020-10-20 | 2022-10-20 | - |
Hop Karol | Przewodniczący RN | 2020-07-29 | 2023-07-29 | - |
Jank Michał | Członek RN | 2020-07-29 | 2023-07-29 | - |