Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Miele Magdalena | Prezes zarządu | 2023-07-01 | - |
Szlaga Kamil | Członek zarządu | 2023-07-01 | - |
Mielimonka Arthur | Członek zarządu | 2023-07-01 | - |
Czajka Grzegorz | Członek zarządu | 2024-02-09 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 364 |
2022 | 395 |
2021 | 429 |
2020 | 456 |
2019 | 493 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Miele Andreas | Przewodniczący RN | 2023-06-27 | - |
Gawrońska Aleksandra | Wiceprzewodniczący RN | 2017-06-28 | - |
Kubicka Jolanta | Członek RN | 2016-01-15 | - |
Okoniewski Michał | Członek RN | 2017-11-01 | - |
Wojszko, Miłosz Mariusz | Członek RN | 2018-06-25 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Koziatek Robert | Członek zarządu | 2020-07-01 | 2023-08-28 | - |
Mielimonka Arthur | Członek zarządu | 2017-06-30 | 2018-12-13 | - |
Wojszko, Miłosz Mariusz | Członek RN | 2017-06-28 | 2017-10-31 | - |
Mielimonka Arthur | Członek RN | 2017-03-20 | 2017-06-28 | - |
Szymonik Paweł | Członek zarządu | 2016-12-16 | 2020-12-17 | - |