Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Grzegorzewski Andrzej | Prezes zarządu | 2012-06-20 | - |
Biegańska Barbara | Wiceprezes zarządu | 2009-06-06 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Grzegorzewska Urszula | Przewodniczący RN | 2011-11-03 | - |
Mikołajczak Elżbieta | Członek RN | 2014-06-30 | - |
Kostecki Sebastian | Członek RN | 2014-06-30 | - |
Mikołajczak Marek | Członek RN | 2018-06-29 | - |
Grzegorzewska Sylwia | Członek RN | 2018-06-29 | - |
Kowalska Anna | Członek RN | 2012-06-20 | - |
Możyszek Andrzej | Członek RN | 2012-06-20 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Kruk, Janusz Józef | Członek RN | 2012-12-17 | 2016-07-04 | - |
Grzegorzewska Sylwia | Członek RN | 2011-11-03 | 2016-07-19 | - |
Kuźma Andrzej | Członek RN | 2011-11-03 | 2013-06-30 | - |
Grzegorzewski Andrzej | Przewodniczący RN | 2011-11-03 | 2012-06-19 | - |
Kuźma Andrzej | Przewodniczący RN | 2009-12-31 | 2011-11-02 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 205 |
2022 | 189 |
2021 | 177 |
2020 | 156 |
2019 | 160 |