Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Chodkowski, Marcin Henryk | Prezes zarządu | 2023-07-26 | - |
Ortyl Krystian | Wiceprezes zarządu | 2023-12-28 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Ziemecki Jan | Wiceprzewodniczący RN | 2023-10-04 | - |
Bałdyga Przemysław | Członek RN | 2023-05-25 | - |
Kuśnierz Piotr | Członek RN | 2023-06-25 | - |
Grzesiak Sławomir | Członek RN | 2023-05-25 | - |
Kwiatkowski Grzegorz | Członek RN | 2024-01-30 | - |
Klinert Adam | Członek RN | 2024-01-30 | - |
Murgrabia Maciej | Członek RN | 2024-01-30 | - |
Rzepecki Sławomir | Członek RN | 2024-01-30 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Wołyniec Sławomir | Wiceprezes zarządu | 2023-10-04 | 2024-02-29 | - |
Ziemecki Jan | Członek RN | 2023-06-28 | 2023-10-03 | - |
Piontek Barbara | Wiceprezes zarządu | 2023-05-25 | 2023-12-13 | - |
Wołyniec Sławomir | Wiceprzewodniczący RN | 2023-05-25 | 2023-10-03 | - |
Chodkowski, Marcin Henryk | Wiceprezes zarządu | 2023-05-25 | 2023-07-25 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 10 |
2022 | 4 |
2021 | 2 |
2020 | 5 |
2019 | 4 |