Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Stańczak Adam | Prezes zarządu | 2022-04-22 | - |
Stańczak Łukasz | Członek zarządu | 2022-04-22 | - |
Wagner Weronika | Członek zarządu | 2022-06-22 | - |
Pawłowicz Maciej | Członek zarządu | 2023-06-16 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Czapski Ireneusz | Członek RN | 2023-06-12 | 2024-05-14 | - |
Kukliński Rafał | Członek RN | 2022-10-27 | 2023-09-22 | - |
Przybyłowski Krzysztof | Członek zarządu | 2022-06-22 | 2023-06-05 | - |
Kaska Dorota | Członek RN | 2022-04-22 | 2023-06-12 | - |
Targoszyński Łukasz | Członek RN | 2021-09-22 | 2021-11-18 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2022 | |
2021 | 1 |
2020 | 3 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Górski Michał | Przewodniczący RN | 2022-04-22 | - |
Ołdak Krzysztof | Członek RN | 2022-04-22 | - |
Mrozowski Rafał | Członek RN | 2022-04-22 | - |
Tulejski Marcin | Członek RN | 2022-04-22 | - |
Przybyłowski Krzysztof | Członek RN | 2023-06-12 | - |