Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Lautsch Mirosław | Wiceprzewodniczący RN | 2020-06-26 | 2023-06-30 | - |
Krukowski Piotr | Członek RN | 2020-06-26 | 2023-06-30 | - |
Karaszewski Andrzej | Sekretarz RN | 2020-06-26 | 2023-06-29 | - |
Aleksiejuk Mikołaj | Przewodniczący RN | 2020-06-26 | 2023-06-29 | - |
Romuszewski Paweł | Członek RN | 2019-11-05 | 2020-06-26 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Karaszewski Andrzej | Przewodniczący RN | 2023-06-30 | - |
Aleksiejuk Mikołaj | Wiceprzewodniczący RN | 2023-06-30 | - |
Łącki, Kamil Mateusz | Sekretarz RN | 2023-06-30 | - |
Proskień Marcin | Członek RN | 2023-06-30 | - |
Busłowski Jerzy | Członek RN | 2023-06-30 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Łącki Bogusław | Prezes zarządu | 2008-12-19 | - |
Lotko Krzysztof | Członek zarządu | 2023-08-01 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 62 |
2022 | 69 |
2021 | 64 |
2020 | 72 |
2019 | 73 |