RB-W 16:Zmiany w składzie osób nadzorujących i zarządzających.
Firma: RESBUD SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | |||||||
Data sporządzenia: | 2010-06-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
RESBUD | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiany w składzie osób nadzorujących i zarządzających. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd RESBUD S.A. podaje następujące informacje dotyczące zmiany w składzie osób nadzorujących i zarządzających: 1.W dniu 29.06.2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej RESBUD S.A. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: 1)Pani Maria Wielgus, 2)Pan Mieczysław Tarapata. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. powołało w dniu 29.06.2010 r. do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1)Pana Adama Starzyka Wykształcenie: 1989 – 1994 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska tytuł: magister inżynier Przebieg kariery zawodowej: Dyrektor ds. Marketingu 10.02.2008r. - obecnie ABM SOLID S.A. - Tarnów Dyrektor Oddziału Tarnów 09.05.2007r. - 10.02.2008r. ABM SOLID S.A. - Tarnów Z-ca Dyrektora Oddziału Tarnów ds. Marketingu 02.01.2007r. - 09.05.2007r. ABM SOLID S.A. - Tarnów Dyrektor ds. Projektów Technologicznych - Oddziału Tarnów 01.04.2005r. - 02.01.2007r. ABM SOLID S.A. - Tarnów Kierownik Działu Ochrony Środowiska 01.07.2000r. - 01.04.2005r. ABM SOLID Sp. z o.o. - Tarnów Specjalista ds. realizacji inwestycji 06.06.1995r. - 01.07.2000r. EXBUD Tarnów Sp. z o.o. Specjalista ds. przygotowania inwestycji 01.02.1995r. - 31.05.1995r. ZPEUP AURA Sp. z o.o. Kraków Pan Adam Starzyk jest członkiem Rady Nadzorczej spółki TRANSENERGO, w której udziałowcem jest podmiot dominujący w stosunku do RESBUD S.A. tj. ABM SOLID S.A. Wg złożonego oświadczenia, Pan Adam Starzyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2)Pana Sebastiana Materę Informacje o wykształceniu i przebiegu kariery zawodowejPana Sebastiana Matera zostanie przekazana w jednym z kolejnych raportów bieżących. 2.W dniu 29.06.2010 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała Zarząd Spółki na kolejną, szóstą kadencję. Skład Zarządu nowej kadencji nie uległ zmianie i obejmuje: 1)Genowefa Łagowska – Prezes Zarządu 2)Anna Sobol – Członek Zarządu 3)Krzysztof Wolański – Członek Zarządu Informacje dotyczące Członków Zarządu z zakresie wymaganym przepisami § 28 pkt 4 do 6 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych nie uległy zmianie. 3. Zarząd RESBUD S.A. informuje, że z dniem 30.06.2010 r. Pan Adam Wór złożył rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta RESBUD S.A. Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ZWZA RESBUD S.A. 29.06.2010.pdf ZWZA RESBUD S.A. 29.06.2010.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-06-30 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu | |||
2010-06-30 | Krzysztof Wolański | Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu |
Cena akcji Resbud
Cena akcji Resbud w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Resbud aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Resbud.