RB 26:Zmiany w składzie osób zarządzających - odwołanie i udzielenie prokury
Firma: RESBUD SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2010-07-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
RESBUD | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zmiany w składzie osób zarządzających - odwołanie i udzielenie prokury | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd RESBUD S.A. informuje o odwołaniu w dniu 28.07.2010 r. prokury łącznej Panu Jackowi Skimina. Zarząd Spółki w tym dniu podjął uchwałę o udzieleniu Panu Arturowi Resler prokury łącznej. Pan Artur Resler jest zatrudniony w RESBUD S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. Informacje w zakresie wymaganym przepisami § 28 pkt 4 do 6 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały podane w raporcie nr 59/2007 z dnia 13.06.2007 r. i nie uległy zmianie. Wg złożonego oświadczenia Pan Artur Resler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RESBUD S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-07-28 | Genowefa Łagowska | Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu | |||
2010-07-28 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu |
Cena akcji Resbud
Cena akcji Resbud w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Resbud aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Resbud.