Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Andrzeja Niedbalskiego do zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa z dniem 11 grudnia 2021 r., podała spółka. Zastąpi Ryszard Matykę, który zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych.
"Pan Ryszard Matyka na wniosek rady nadzorczej wyraził zgodę na dalszą współpracę ze spółką oraz zadeklarował wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwoju budowy konstrukcji mostowych przez spółkę oraz na rzecz uczestnictwa spółki w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Krigera z funkcji wiceprezesa zarządu z dniem 10 grudnia 2021 r. oraz podjęła uchwały o powołaniu Andrzeja Niedbalskiego na funkcję prezesa zarządu z dniem 11 grudnia 2021 r. oraz pana Jerzego Kralskiego na funkcję wiceprezesa zarządu z dniem 27 grudnia 2021 r. na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
W związku z przeprowadzonymi zmianami skład zarządu spółki będzie następujący:
1) Pan Andrzej Niedbalski - prezes zarządu (od 11 grudnia 2021 r.)
2) Pan Andrzej Chmielecki - wiceprezes zarządu
3) Pan Jerzy Kralski - wiceprezes zarządu (od 27 grudnia 2021 r.) - czytamy także.
Andrzej Niedbalski był m.in. prezesem w takich spółkach, jak: Polska Grupa Farmaceutyczna, Eneris Paliwa, Energetyka / WPEC (Grupa KGHM), Atlanta Poland, Orlen Paliwa/ Orlen Petrotank, T1, PayTel, podano także.
Zarząd Vistal Gdynia S.A. w dniu 8 grudnia 2021 r. zawarł również umowę na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej wiaduktu.
Wartość umowy wynosi 2.150.000,00 EUR netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.