Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Wiśniewska Piengjai | Członek RN | 2012-06-13 | - |
Wiśniewski Radosław | Członek RN | 2017-12-11 | - |
Ignatowski Radosław | Członek RN | 2023-06-28 | - |
Kulawiński Piotr | Członek RN | 2023-06-28 | - |
Rumowicz Marcin | Członek RN | 2023-06-28 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Kruszyński Bogusz | Prezes zarządu | 2016-05-17 | - |
Młodziński Dariusz | Członek zarządu | 2021-09-01 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Kaczorowska Monika | Członek RN | 2015-06-18 | 2023-06-28 | - |
Kapusta Leszek | Wiceprzewodniczący RN | 2014-06-30 | 2023-06-28 | - |
Ratajczyk Jacek | Członek RN | 2014-02-07 | 2016-03-16 | - |
Świeboda Tomasz | Członek RN | 2013-04-08 | 2014-02-03 | - |
Lachowski Sławomir | Przewodniczący RN | 2012-06-13 | 2023-06-28 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2023 | 77 |
2022 | 81 |
2021 | 96 |
2020 | 92 |
2019 | 119 |