Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Olejarz Marcin | Prezes zarządu | 2018-07-09 | - |
Da Cunha Saraiva Soares, Anibal Jose | Wiceprezes zarządu | 2018-07-09 | - |
Pertkiewicz Marek | Członek zarządu | 2019-10-01 | - |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Szablewska-Olejarz, Karolina | Przewodniczący RN | 2018-08-08 | - |
Okoń Szymon | Członek RN | 2018-07-09 | - |
Markowski Jacek | Członek RN | 2018-07-09 | - |
Napiórkowski Wojciech | Członek RN | 2018-07-09 | - |
Chmielewski Marcin | Członek RN | 2020-07-01 | - |
Rok | Liczba zatrudnionych |
---|---|
2020 | 74 |
2019 | 58 |
2018 | 26 |
2017 | 22 |
2016 | 30 |
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje aktualne sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|---|
Gołębiowska Grażyna | Wiceprzewodniczący RN | 2018-07-09 | 2020-06-30 | - |
Tobiasz Paweł | Wiceprezes zarządu | 2018-07-09 | 2019-10-01 | - |