Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2024-01-25 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych oświadczenia o: - odwołaniu w dniu 25 stycznia 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, następujących osób ze składu Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Dariusza Hryniów, Pana Ryszarda Madziara, Pana Piotra Tutaka, Pana Marcina Wawrzyniaka. W oświadczeniach nie wskazano przyczyn odwołania. - powołaniu w dniu 25 stycznia 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, następujących osób w skład Rady Nadzorczej Emitenta: Pani Natalii Klima-Piotrowskiej, Pani Katarzyny Masłowskiej, Pani Karoliny Muchy-Kuś, Pana Sławomira Smyczka. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w stosunku do Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
40-114 | Katowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ks. Piotra Ściegiennego | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(32) 774 24 05 | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
zarzad.tauron@tauron.pl | www.tauron.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9542583988 | 240524697 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-01-25 | Andrzej Prucnal | Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki |