RB-W 18:Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Jakub Leonkiewicz.pdfNota biograficzna Leonkiewicz Jakub
-
Zwoliński Mieczysław.pdfNota biograficzna Zwoliński Mieczysław
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-06-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
HYDROTOR | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że uchwałą nr 19/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHS Hydrotor SA powołano Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Sławomira Sklindy, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji i uchwałą WZA nr 18/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. został odwołany. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHS Hydrotor SA nr 20/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. powołano zastępcę Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego, który będzie sprawował funkcję na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z Członków Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej (pięcioosobowej) od dnia 29 czerwca 2024 r.: 1.Bodziachowski Ryszard – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Kropiński Wacław – Członek Rady Nadzorczej 3. Guzowska Monika – Członek Rady Nadzorczej 4. Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej 5. Leonkiewicz Jakub – Członek Rady Nadzorczej Zwoliński Mieczysław – zastępca Członka Rady Nadzorczej Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Jakub Leonkiewicz.pdf Jakub Leonkiewicz.pdf | Nota biograficzna Leonkiewicz Jakub | ||||||||||
Zwoliński Mieczysław.pdf Zwoliński Mieczysław.pdf | Nota biograficzna Zwoliński Mieczysław |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-06-29 | Mariusz Lewicki | Prezes Zarządu | |||
2024-06-29 | Stanisław Drewczyński | Członek Zarządu |
Cena akcji Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A.
Cena akcji Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w momencie publikacji komunikatu to 30.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A..